Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-01-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-01-19 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2022-01-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip de Langes Allé 5, st. tv., 1435 København K (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2013-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip De Langes Allé 5, st. tv., 1435 København K (offentliggjort 2003-07-11)
Den 2013-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er formue administration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-15 tilføjes Vedtægter: 2013-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-02-11 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2008-02-11 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip De Langes Allé 5, st. tv., 1435 København K (offentliggjort 2003-07-11)
Den 2003-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 24, 3., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausgade 24, 3., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-02 tilføjes Direktion: Niels Kaalund Retbøll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Legale ejere: Niels Kaalund Retbøll (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2001-04-02 tilføjes Navne: NKR HOLDING ApS (offentliggjort 2001-04-19)
Den 2001-04-02 tilføjes Reelle ejere: Niels Kaalund Retbøll (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2001-04-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2001-04-02 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Stiftere: Niels Kaalund Retbøll (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-04-19)
Den 2001-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)