Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Byfogedvej 12, 4970 Rødby (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 20, 4970 Rødby (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-04-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansierings- og udlejningsvirksomhed samt at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-12 tilføjes Vedtægter: 2012-04-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-10 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Sjølin & Rasmussen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 20, 4970 Rødby (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 20, 4970 Rødby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 20, 4970 Rødby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-09 tilføjes Direktion: Hans Erik Kronborg Berner Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-09 tilføjes Legale ejere: Hans Erik Kronborg Berner Nielsen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2001-04-09 tilføjes Navne: KRONBORG BERNER HOLDING ApS (offentliggjort 2001-05-29)
Den 2001-04-09 tilføjes Reelle ejere: Hans Erik Kronborg Berner Nielsen (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2001-04-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-09 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Sjølin & Rasmussen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-09 tilføjes Stiftere: Hans Erik Kronborg Berner Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-05-29)
Den 2001-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)