Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 17, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-14 fjernes Direktion: Morten Verner Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-14 fjernes Kontaktoplysninger: post@mm-sikom.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-14 fjernes Navne: SIKOM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJERRE MØLLER PEDERSEN & BERING I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 fjernes Stiftere: Paul Erik Madsen, PAMME HOLDING ApS, Morten Verner Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 17, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 17, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-10-23 tilføjes Direktion: Morten Verner Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed, herunder ved erhvervelse af andele i datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-23 tilføjes Navne: SIKOM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-22 fjernes Navne: MM SIKOM HOLDING ApS (offentliggjort 2001-05-08)
Den 2009-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-23 tilføjes Vedtægter: 2009-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-23 fjernes Bestyrelse: Paul Erik Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 17, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 17, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2004-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: post@mm-sikom.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 175.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-27 fjernes Bestyrelse: Erik Halkjær Vilhelmsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 17, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 17-17, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2002-01-04)
Den 2001-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøvej 17-17, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2002-01-04)
Den 2001-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 13, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klamsagervej 13, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-19 tilføjes Bestyrelse: Erik Halkjær Vilhelmsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Navne: MM SIKOM HOLDING ApS (offentliggjort 2001-05-08)
Den 2001-02-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET BJERRE MØLLER PEDERSEN & BERING I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Stiftere: Paul Erik Madsen, PAMME HOLDING ApS, Morten Verner Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)