Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Folmann Larsen | 27.04.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Henriksen | 16.09.2016 | 27.04.2023 | direktør |
Søren Andrup Aaen | 22.11.2012 | 16.09.2016 | direktør |
Kaj Erling Madsen | 24.08.2005 | 22.11.2012 | direktør |
Steffen Bruhn Madsen | 29.03.2001 | 24.08.2005 | direktør |
Dorte Bruhn Madsen | 29.03.2001 | 24.08.2005 | direktør |