Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-10 tilføjes Vedtægter: 2022-01-10 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2022-01-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2001-04-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NOBEL ARKITEKTER A/S. (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2021-10-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2021-10-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-07)
Den 2021-01-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-07)
Den 2017-11-24 fjernes Revisor: PA-REVISION A/S (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-02-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-07 fjernes Kontaktoplysninger: nobel@ark.dk (offentliggjort 2001-05-14)
Den 2001-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: nobel@ark.dk (offentliggjort 2001-05-14)
Den 2001-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carstensgade 21, 1770 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-05 tilføjes Direktion: Erik Nobel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde andele i andre selskabet samt beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-04-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Legale ejere: Erik Nobel (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2001-04-05 tilføjes Navne: ERIK NOBEL HOLDING ApS (offentliggjort 2001-04-11)
Den 2001-04-05 tilføjes Reelle ejere: Erik Nobel (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2001-04-05 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2001-04-05 tilføjes Revisor: PA-REVISION A/S (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2001-04-05 tilføjes Stiftere: Erik Nobel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-05 tilføjes Vedtægter: 2001-04-05 (offentliggjort 2022-01-24)
Den 2001-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-04-11)
Den 2001-04-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)