Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Skjødt(virk.: 68) | 18,18 % | 24,24 % | 28,79 % | 31,82 % |
Thomas Tofte Hansen(virk.: 27) | 3,85 % | 3,85 % | 7,69 % | 26,92 % |
Heidi Kristoffersen(virk.: 5) | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % |
Morten Dalby(virk.: 16) | 6,25 % | 6,25 % | 12,50 % | 12,50 % |
Bjarke Sanbeck Nilsson(virk.: 44) | 9,52 % | 11,90 % | 11,90 % | 26,19 % |
Henning Bröchner(virk.: 32) | 3,13 % | 15,63 % | 15,63 % | 15,63 % |
Bent Rønholt(virk.: 6) | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % |
Michael Frank(virk.: 46) | 15,22 % | 21,74 % | 30,43 % | 45,65 % |
Pct. | 12,95 % | 17,93 % | 21,68 % | 30,09 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jørgen Skjødt | 10.04.2000 | Høeghsmindevej 39, 2820 Gentofte |
Heidi Kristoffersen | 01.01.2007 | Resedavej 25, 2820 Gentofte |
Henning Bröchner | 01.01.2007 | Rosenvængets Allé 39B, 2100 København Ø |
Thomas Tofte Hansen | 29.06.2012 | Veras Allé 5, 2720 Vanløse |
Bent Rønholt | 15.06.2013 | Amicisvej 2, 1852 Frederiksberg C |
Michael Frank | 20.10.2014 | Krimsvej 1B, 2300 København S |
Morten Dalby | 19.12.2014 | Rørsangervej 23, 3460 Birkerød |
Bjarke Sanbeck Nilsson | 01.08.2015 | Kathrinevej 14, 2900 Hellerup |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
25.09.2001 | 3,08 (km) | Resedavej 25, 2820 Gentofte | Rygaards Allé 131A, 2900 Hellerup |
28.01.2002 | 1,65 (km) | Rygaards Allé 131A, 2900 Hellerup | Lersø Parkallé 42, 2100 København Ø |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 28.01.2002 (669 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Orca Insurance Agency A/S | 39005158 |
ORC ApS | 10409446 |
Orca Rederiet A/S | 40680853 |
Orca Rederiet v/Bo Lund Andersen | 32600859 |
ORCAZ ApS | 25962893 |
OrcBit | 40203796 |
Orchard Hill Machinery ApS | 40930477 |
ORCHARD MBC ApS | 35669922 |
ORCHARD MICROBEHAVIOURAL CHANGE ApS | 35669922 |
ORCHESTRA A/S | 35046348 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørgen Skjødt(virk.: 68) Ikke aktiv i virksomheden. | 35 | 0 | 0 | 21 | 7 | 5 |
Thomas Tofte Hansen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 |
Heidi Kristoffersen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Morten Dalby(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bjarke Sanbeck Nilsson(virk.: 44) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2 |
Henning Bröchner(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 4 | 1 | 11 | 2 |
Bent Rønholt(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Michael Frank(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 43 % | 0 % | 4 % | 27 % | 20 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Skjødt(virk.: 68) Ikke aktiv i virksomheden | 50 | 37 | 3 | 29 |
Thomas Tofte Hansen(virk.: 27) Ikke aktiv i virksomheden | 13 | 16 | 1 | 7 |
Heidi Kristoffersen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 4 | 1 | 4 |
Morten Dalby(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 11 | 2 | 11 |
Bjarke Sanbeck Nilsson(virk.: 44) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 4 | 2 | 12 |
Henning Bröchner(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 20 | 2 | 4 |
Bent Rønholt(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 4 | 1 | 5 |
Michael Frank(virk.: 46) Ikke aktiv i virksomheden | 49 | 1 | 0 | 2 |
Sum | 167 | 97 | 12 | 74 |
Pct. | 48 % | 28 % | 3 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |