Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 32, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-01 fjernes Direktion: Henrik Bojer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-01 fjernes Navne: JB FINANS 2001 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 fjernes Revisor: Jørgen Roager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Direktion: Henrik Bojer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 fjernes Direktion: Joan Bojer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborgvej 32, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-18 tilføjes Direktion: Joan Bojer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 tilføjes Navne: JB FINANS 2001 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-17 fjernes Navne: VICH 6302 ApS (offentliggjort 2001-04-04)
Den 2001-04-18 tilføjes Revisor: Jørgen Roager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 tilføjes Vedtægter: 2001-04-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Navne: VICH 6302 ApS (offentliggjort 2001-04-04)
Den 2001-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)