Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Thayssen | 13.05.2024 | adm. dir |
Oliver Triebel | 13.05.2024 | direktør |
Mette Albrechtsen | 01.04.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Grove Andreasen | 29.06.2023 | 13.05.2024 | adm. dir |
Thorbjørn Balser Schütt | 28.02.2020 | 29.06.2023 | direktør |
Kathrine Frølund Kristensen | 28.02.2020 | 01.04.2021 | direktør |
Ib René Vinther Elgaard | 01.07.2017 | 29.06.2023 | adm. dir |
Morten Unn Hansen | 18.10.2016 | 28.02.2020 | direktør |
Ulla Michelsen | 18.10.2016 | 28.02.2020 | direktør |
Per Sten Lauritsen | 18.10.2016 | 29.03.2017 | adm. dir |
Aksel Bjørnestad Kolby | 09.06.2015 | 18.10.2016 | direktør |
Per Sten Lauritsen | 09.06.2015 | 17.10.2016 | direktør |
Lind Rødtnes Nielsen | 30.09.2011 | 09.06.2015 | adm. dir |
Jens-Ole Nielsen | 26.08.2008 | 30.09.2011 | adm. dir |
John-Ole Hansen | 02.04.2001 | 26.08.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rasmus Thayssen | 13.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Olga Savrusheva | 13.05.2024 | formand |
Catherine Douzon-Damgaard | 29.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Grove Andreasen | 29.06.2023 | 13.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Erik Jan Bultje | 29.06.2023 | 13.05.2024 | formand |
Tom Franciscus Gerardus Klaassen | 19.02.2021 | 29.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ann Tonia Jan Cuylaerts | 08.06.2017 | 29.06.2023 | formand |
Erik Jan Bultje | 08.06.2017 | 28.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Stefanus Gerardus Broens | 08.06.2017 | 19.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anthony Edgar Butler | 09.06.2015 | 08.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Armin Nappoleon Tietjen | 09.06.2015 | 08.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ernst Ansgar Hoffmann | 09.06.2015 | 08.06.2017 | formand |
Marco Gandini | 31.05.2013 | 09.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Viegand Hansen | 28.08.2012 | 31.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Jörg Harth | 25.05.2012 | 09.06.2015 | formand |
Theodorus W.F.M. Hegeman | 25.05.2012 | 09.06.2015 | næstformand |
Peter Kamm | 25.05.2012 | 28.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Brian Andrew McCluskie | 11.12.2009 | 25.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Simon St. John Greaves | 05.12.2008 | 25.05.2012 | formand |
Jens-Ole Nielsen | 26.08.2008 | 11.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jonathan David Lea | 26.08.2008 | 05.12.2008 | formand |
Kim Wahl Christensen | 19.01.2007 | 18.09.2009 | bestyrelsesmedlem |
Lars Larsen Skole | 02.01.2006 | 19.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
John-Ole Hansen | 02.04.2001 | 26.08.2008 | bestyrelsesmedlem |
Bobby Josef Berger | 02.04.2001 | 02.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Wilhelmus Egbertus Petrus Hofmans | 02.04.2001 | 18.10.2005 | formand |