Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Jakob Dannefærds Vej 6, 3. th., 1973 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-03 fjernes Navne: JS AF 11. MARTS 2001 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-03 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-03 fjernes Stiftere: MANAGEMENT SKP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jakob Dannefærds Vej 6, 3. th., 1973 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyelandsvej 77, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 fjernes Direktion: Svend Aage Kousgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er primært at drive investerings- og handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-24 tilføjes Vedtægter: 2001-08-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-14 fjernes Revisor: DAN REVISION NAKSKOV A/S REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyelandsvej 77, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-11 tilføjes Direktion: Svend Aage Kousgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-11 tilføjes Navne: JS AF 11. MARTS 2001 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-11 tilføjes Revisor: DAN REVISION NAKSKOV A/S REGISTREREDE REVISORER, REVISIONSFIRMAET CHRISTIAN DANIELSEN. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-11 tilføjes Stiftere: MANAGEMENT SKP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)