Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Albertsen | 13.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Johan Henrik Weihe | 01.01.2023 | formand |
Christian Midtgaard Dam | 29.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Amalie Mollie Nordenbæk Kold | 14.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Lindstrøm Svendsen | 14.06.2018 | 31.12.2022 | formand |
Hans Lindstrøm Svendsen | 21.05.2015 | 13.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Sophia Emilie Nordenbæk Kold | 31.12.2014 | 14.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Søren Martin Kold | 09.11.2005 | 31.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Hans Carl Bøgh-Sørensen | 14.11.2003 | 25.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Kold | 13.09.2000 | 13.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Thorup | 13.09.2000 | 21.05.2015 | formand |
Christen Høffner Kold | 13.09.2000 | 10.10.2005 | bestyrelsesmedlem |