Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | xbrl | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-23 tilføjes Vedtægter: 2024-09-23 (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-23 fjernes Bestyrelse: Claus Ulrik Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-02 tilføjes Bestyrelse: Liselotte Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2022-02-03 tilføjes Reelle ejere: Liselotte Mortensen (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-02-03 fjernes Reelle ejere: Jens Ove Ulrik Mortensen (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-02-03 fjernes Bestyrelse: Jens Ove Ulrik Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-15 tilføjes Vedtægter: 2019-11-15 (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-27 tilføjes Bestyrelse: John Banke Thomsen (formand) (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2017-10-27 fjernes Bestyrelse: Bent Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Vedtægter: 2015-11-30 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2015-11-30 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 34, st. tv., 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Torv 2, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-10-26 tilføjes Kontaktoplysninger: info@kentejendomme.dk (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2014-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2012-11-09 tilføjes Bestyrelse: Bent Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-09 fjernes Bestyrelse: Poul Hoffensetz Andresen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-20 tilføjes Legale ejere: KENT FINANS ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-06-20 tilføjes Reelle ejere: Jens Ove Ulrik Mortensen (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2008-11-11 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2008-11-11 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-08 tilføjes Direktion: Claus Ulrik Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-04-14)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-21 tilføjes Bestyrelse: Sanne Hoffensetz Andresen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-21 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-21 fjernes Revisor: MH INVEST AF 02.01.1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Torv 2, 5800 Nyborg (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl.Torv 2, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl.Torv 2, 5800 Nyborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-21 tilføjes Bestyrelse: Poul Hoffensetz Andresen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 tilføjes Legale ejere: Claus Ulrik Mortensen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2001-03-21 tilføjes Navne: KENT EJENDOMME ApS (offentliggjort 2001-05-08)
Den 2001-03-21 tilføjes Reelle ejere: Claus Ulrik Mortensen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2001-03-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2001-03-21 tilføjes Revisor: MH INVEST AF 02.01.1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 tilføjes Stiftere: KENT FINANS ApS, Claus Ulrik Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2001-03-21 tilføjes Vedtægter: 2001-03-21 (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2001-03-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-05-08)
Den 2001-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)