Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Hellesøe Dall | 26.05.2015 | direktør |
Erik Sandholm | 26.05.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Hellesøe Dall | 15.05.2007 | 04.11.2014 | direktør |
Christian Hellesøe Dall | 15.05.2007 | 04.11.2014 | direktør |
Sten Kjær | 04.01.2005 | 15.05.2007 | direktør |
Henrik Nowak | 20.03.2001 | 26.05.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sten Kjær | 20.03.2001 | 04.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Nommensen Tingskov | 20.03.2001 | 04.01.2005 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Nowak | 20.03.2001 | 04.01.2005 | bestyrelsesmedlem |