Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Hansen | 07.03.2014 | 29.04.2016 | direktion |
Carsten Uhrskov | 27.03.2001 | 07.03.2014 | direktion |
Ellen Margrethe Høeg | 21.03.2001 | 27.03.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Hansen | 07.03.2014 | 28.05.2015 | bestyrelse |
Gert Kristiansen | 07.03.2014 | 28.05.2015 | bestyrelse |
Allan Poulsen | 07.03.2014 | 28.05.2015 | formand |
Rasmus Klaaborg Uhrskov | 30.04.2004 | 07.03.2014 | bestyrelse |
Elisabeth Dannevig Klaaborg | 30.04.2004 | 07.03.2014 | formand |
Carsten Uhrskov | 21.03.2001 | 07.03.2014 | bestyrelse |
Ellen Margrethe Høeg | 21.03.2001 | 30.04.2004 | bestyrelse |
Henrik Høeg | 21.03.2001 | 30.04.2004 | formand |