Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Langkærgårdsvej 11, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-07 fjernes Direktion: Claus Gynther Koustrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-07 fjernes Navne: GRAULUND ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Gregersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Stiftere: Claus Gynther Koustrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkærgårdsvej 11, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Langkærgårdsvej 11, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkærgårdsvej 11, 4160 Herlufmagle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-10 tilføjes Direktion: Claus Gynther Koustrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at eje aktier i andre selskaber, administration, handelsvirksomhed og anden beslægtede virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-10 tilføjes Navne: GRAULUND ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-10 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Gregersen I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-10 tilføjes Stiftere: Claus Gynther Koustrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-10 tilføjes Vedtægter: 2001-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)