Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Dahlsvej 1-3, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-08 fjernes Navne: HILLERØD ERHVERVSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-08 fjernes Revisor: Christian Møller Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-08 fjernes Stiftere: Mårten Jesper Hede (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-03 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2003-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-15 fjernes Direktion: Jan Leon Ferring-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dahlsvej 1-3, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 31, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-15 tilføjes Direktion: Jan Leon Ferring-Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 fjernes Direktion: Mårten Jesper Hede (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og udlejnig af fast ejendom, samt investering i værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Revisor: Christian Møller Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 fjernes Revisor: H-REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-15 tilføjes Vedtægter: 2001-10-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-15 tilføjes Navne: HILLERØD ERHVERVSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-14 fjernes Navne: HILLERØDS ERHVERVSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2001-03-21)
Den 2001-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 31, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-15 tilføjes Direktion: Mårten Jesper Hede (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Navne: HILLERØDS ERHVERVSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2001-03-21)
Den 2001-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Revisor: H-REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Stiftere: Mårten Jesper Hede (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)