Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Christensen | 21.11.2002 | 29.10.2007 | adm. dir |
Jan Jørgen Momme Kristensen | 19.10.2001 | 21.11.2002 | direktion |
Per Bo Christensen | 06.03.2001 | 06.11.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Christensen | 21.11.2002 | 21.11.2002 | formand |
Bodil Kjølby Kristensen | 06.03.2001 | 21.11.2002 | bestyrelse |
Ronny Herman Wisholm | 06.03.2001 | 19.10.2001 | formand |