Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholt 21, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-10 fjernes Direktion: Per Wildbork (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-10 fjernes Navne: WILDBORK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Stiftere: Per Wildbork (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholt 21, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Morlenesvej 33, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed og virksomhed relateret hertil samt være holdingselskab for selskaber, der driver sådan virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-17 tilføjes Vedtægter: 2003-06-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-06 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-06 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-09 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morlenesvej 33, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-20 tilføjes Direktion: Per Wildbork (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-20 tilføjes Navne: WILDBORK HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-20 tilføjes Stiftere: Per Wildbork (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)