Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Revisor | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-08-31 sletter virksomheden Ejerskaber: CM-NETWORKS ApS. (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 39, 2620 Albertslund (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-13 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 fjernes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 fjernes Kontaktoplysninger: sten@atento.dk (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 fjernes Legale ejere: Sten Wieth-Knudsen (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 fjernes Navne: ATENTO A/S (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 fjernes Stiftere: Lisbeth Sander Nielsen (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 39, 2620 Albertslund (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2017-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 39, 2620 Albertslund (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2017-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-04-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-06-19)
Den 2017-04-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Bestyrelse: Klaus Larsen (formand) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-04-12 fjernes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2017-02-24 fjernes Direktion: Christian Gregers Elster (direktør) (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-21 tilføjes Bestyrelse: Hanna Ursula Wieth-Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2016-03-21 tilføjes Direktion: Christian Gregers Elster (direktør) (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-02-19 fjernes Bestyrelse: Sten Wieth-Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-02-19 fjernes Direktion: Sten Wieth-Knudsen (adm. dir) (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2016-01-26 tilføjes Revisor: bp-finans v/Bent Pedersen (offentliggjort 2017-04-12)
Den 2016-01-26 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Henning Birkehøj (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2015-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedøstervej 39, 2620 Albertslund (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2015-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Stensmosevej 22-24, 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2014-09-02 fjernes Bestyrelse: Per Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2012-08-23 tilføjes Bestyrelse: Per Nørgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2012-07-30 fjernes Bestyrelse: Lee Nicola Engel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 fjernes Bestyrelse: Thomas Lundholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stensmosevej 22-24, 2620 Albertslund (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2012-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2011-06-21)
Den 2011-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2011-06-21)
Den 2011-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Herredsvejen 14, 3400 Hillerød (offentliggjort 2011-01-28)
Den 2011-04-05 tilføjes Kontaktoplysninger: sten@atento.dk (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2011-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herredsvejen 14, 3400 Hillerød (offentliggjort 2011-01-28)
Den 2011-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 18, 3400 Hillerød (offentliggjort 2004-07-11)
Den 2010-03-26 tilføjes Bestyrelse: Thomas Lundholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-26 fjernes Bestyrelse: John Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2006-11-15)
Den 2007-08-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed med IT (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2007-08-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2007-08-03 tilføjes Vedtægter: 2007-08-03 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2007-07-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2007-06-26 tilføjes Bestyrelse: John Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-26 tilføjes Direktion: Sten Wieth-Knudsen (adm. dir) (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2007-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2007-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2007-06-26 tilføjes Navne: ATENTO A/S (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2007-06-25 fjernes Navne: ATENTO ApS (offentliggjort 2003-12-16)
Den 2007-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2007-06-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-03-14)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-16 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Henning Birkehøj (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2006-03-16 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-14 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 18, 3400 Hillerød (offentliggjort 2004-07-11)
Den 2004-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeholm 13, 2., 2730 Herlev (offentliggjort 2001-12-20)
Den 2004-06-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-16 tilføjes Navne: ATENTO ApS (offentliggjort 2003-12-16)
Den 2003-12-15 fjernes Navne: STC DATA ApS (offentliggjort 2001-03-14)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeholm 13, 2., 2730 Herlev (offentliggjort 2001-12-20)
Den 2001-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 26, 1., 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-18 tilføjes Revisor: JØRGEN JOHANSEN ApS, HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Revisor: JØRGEN JOHANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Direktion: Lisbeth Sander Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 26, 1., 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-13 tilføjes Direktion: Lisbeth Sander Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2001-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-13 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2001-03-13 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed (offentliggjort 2006-11-15)
Den 2001-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-13 tilføjes Legale ejere: Sten Wieth-Knudsen (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2001-03-13 tilføjes Navne: STC DATA ApS (offentliggjort 2001-03-14)
Den 2001-03-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2001-03-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2001-03-13 tilføjes Stiftere: Lisbeth Sander Nielsen (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2001-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-03-14)
Den 2001-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-04-12)