Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse |
Den 2008-10-03 fjernes Binavne: DGM NORDIC & BALTIC A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kringsvej 40, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-01 fjernes Navne: FCC TRADE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET HADERSLEV GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-17 fjernes Bestyrelse: Finn Calmar Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-17 fjernes Direktion: Finn Calmar Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET HADERSLEV GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-09 fjernes Revisor: K.E.SIMONSEN aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2006-09-22)
Den 2007-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser i andre virksomheder at drive køb, salg, service og rådgivningsfunktioner og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 678.529,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-01 tilføjes Vedtægter: 2007-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-12 tilføjes Bestyrelse: Karen Clausen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-12 fjernes Bestyrelse: Poul Andreas Kraskow (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-12 fjernes Direktion: Poul Andreas Kraskow (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kringsvej 40, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Essen 9, 6000 Kolding (offentliggjort 2004-09-09)
Den 2007-08-22 tilføjes Navne: FCC TRADE A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-21 fjernes Navne: TROTTERS A/S (offentliggjort 2004-09-07)
Den 2007-07-12 tilføjes Bestyrelse: Anders Søgaard-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 fjernes Bestyrelse: Ulrich Alexander Krasilnikoff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-29 tilføjes Revisor: K.E.SIMONSEN aps (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-29 fjernes Revisor: FLTO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2006-09-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2005-11-29 tilføjes Bestyrelse: Johan Blach Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 fjernes Bestyrelse: Kjeld Henning Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-18 tilføjes Bestyrelse: Ulrich Alexander Krasilnikoff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-18 tilføjes Direktion: Poul Andreas Kraskow (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-14 tilføjes Revisor: FLTO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Essen 9, 6000 Kolding (offentliggjort 2004-09-09)
Den 2004-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kringsvej 40, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2004-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-08-31 tilføjes Navne: TROTTERS A/S (offentliggjort 2004-09-07)
Den 2004-08-30 fjernes Navne: TROTTERS HOLDING A/S (offentliggjort 2001-04-24)
Den 2004-08-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-06 tilføjes Bestyrelse: Kim Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-14 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 fjernes Bestyrelse: Niels Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-20 tilføjes Bestyrelse: Kjeld Henning Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kringsvej 40, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-06-08)
Den 2001-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-18 tilføjes Bestyrelse: Niels Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 fjernes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 tilføjes Direktion: Finn Calmar Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 tilføjes Navne: TROTTERS HOLDING A/S (offentliggjort 2001-04-24)
Den 2001-04-17 fjernes Navne: A/S PSE 38 NR. 2273 (offentliggjort 2001-03-14)
Den 2001-04-18 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EGEKVIST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-18 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-15 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-02 tilføjes Bestyrelse: Kim Madsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Binavne: DGM NORDIC & BALTIC A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Navne: A/S PSE 38 NR. 2273 (offentliggjort 2001-03-14)
Den 2001-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)