Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Hvidhvask | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapitalvaluta | Revisor | Kontaktoplysninger |
Den 2019-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ekenæsvej 20, 2850 Nærum (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Binavne: OLE VALENTIN-HJORTH ApS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-06 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-11-17 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Navne: SHARE-ADVISORS.DK ApS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Stiftere: Ole Morton Falck Valentin-Hjorth (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2019-01-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2018-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-04-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-24)
Den 2018-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2018-02-06 fjernes Direktion: Ole Morton Falck Valentin-Hjorth (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-11 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-11-17 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-01-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2016-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2016-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-11-17 tilføjes Direktion: Ole Morton Falck Valentin-Hjorth (direktør) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2015-11-17 tilføjes Vedtægter: 2015-11-17 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2015-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2015-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2015-10-19 fjernes Direktion: Ole Morton Falck Valentin-Hjorth (direktion) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2010-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at at drive virksomhed indenfor finanssektoren, herunder konsulent-, rådgivnings- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2010-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2010-03-14 tilføjes Vedtægter: 2010-03-14 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2008-02-24 tilføjes Navne: SHARE-ADVISORS.DK ApS (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2008-02-23 fjernes Navne: OLE VALENTIN-HJORTH ApS (offentliggjort 2001-03-15)
Den 2008-02-24 fjernes Binavne: SHARE-ADVISORS.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-05-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ekenæsvej 20, 2850 Nærum (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ekenæsvej 20, 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-22 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2016-01-11)
Den 2006-05-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2006-05-22 fjernes Revisor: PA-REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: ovh@lb.dk (offentliggjort 2002-09-23)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: ovh@lb.dk (offentliggjort 2002-09-23)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ekenæsvej 20, 2850 Nærum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-06 tilføjes Binavne: SHARE-ADVISORS.DK ApS, OLE VALENTIN-HJORTH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-06 tilføjes Direktion: Ole Morton Falck Valentin-Hjorth (direktion) (offentliggjort 2015-10-19)
Den 2001-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2001-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-06 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2001-03-06 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2001-05-09)
Den 2001-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-06 tilføjes Navne: OLE VALENTIN-HJORTH ApS (offentliggjort 2001-03-15)
Den 2001-03-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2001-03-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2001-03-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2001-03-06 tilføjes Revisor: PA-REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-06 tilføjes Stiftere: Ole Morton Falck Valentin-Hjorth (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2001-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-08-05)
Den 2001-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-19)