Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergs Have 6, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Ringstedvej 61, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-28 tilføjes Direktion: Brian Søholt Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-28 fjernes Direktion: Lise Lotte Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Ringstedvej 61, 4300 Holbæk (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2021-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenhusparken 8, 4300 Holbæk (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-04-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-07-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-14 tilføjes Direktion: Lise Lotte Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2017-07-14 fjernes Direktion: Henrik Vester Christiansen (direktør) (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-08 tilføjes Direktion: Henrik Vester Christiansen (direktør) (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: LOPES ApS (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Lise Lotte Petersen (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2015-06-30 fjernes Legale ejere: Brian Søholt Petersen (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2015-06-26 fjernes Direktion: Brian Søholt Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udarbejdelse af regnskaber, bogføring m.v. og anden administrativ assistance til erhvervskunder samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 tilføjes Navne: ITEC4300 ApS (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2014-07-13 fjernes Navne: 112REGNSKAB.DK ApS (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2014-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-07-14 tilføjes Vedtægter: 2014-07-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-26 fjernes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-12 tilføjes Direktion: Brian Søholt Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-12 fjernes Direktion: Henrik Vester Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-31 tilføjes Legale ejere: Brian Søholt Petersen (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2012-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenhusparken 8, 4300 Holbæk (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2012-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kratbjerg 201, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2012-04-11)
Den 2012-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kratbjerg 201, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2012-04-11)
Den 2012-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 12, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2012-03-05)
Den 2012-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 12, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2012-03-05)
Den 2012-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenhusparken 8, 4300 Holbæk (offentliggjort 2010-11-03)
Den 2012-03-01 tilføjes Direktion: Henrik Vester Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-01 fjernes Direktion: Lise Lotte Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-01 tilføjes Navne: 112REGNSKAB.DK ApS (offentliggjort 2014-07-14)
Den 2012-02-29 fjernes Navne: LOPES DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2010-11-01)
Den 2010-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenhusparken 8, 4300 Holbæk (offentliggjort 2010-11-03)
Den 2010-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Fenrisvej 8, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-11-01 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2010-10-18)
Den 2010-11-01 tilføjes Direktion: Lise Lotte Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-01 fjernes Direktion: Jesper Nymark (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2010-10-18)
Den 2010-11-01 tilføjes Navne: LOPES DEVELOPMENT ApS (offentliggjort 2010-11-01)
Den 2010-11-01 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 fjernes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2010-10-31 fjernes Navne: JESPER NYMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2001-03-13)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2010-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle hovedsæders virksomhed (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fenrisvej 8, 4300 Holbæk (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fenrisvej 8, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-01 tilføjes Revisor: Ejendommen Himmelev Bygade 70-74 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 fjernes Revisor: HARTLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2001-03-19)
Den 2001-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fenrisvej 8, 4300 Holbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-01 tilføjes Binavne: EASYBOOK ApS, 123REGNSKAB.DK ApS, 112REGNSKAB.DK ApS, 112REGNSKAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Direktion: Jesper Nymark (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2001-03-19)
Den 2001-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Navne: JESPER NYMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2001-03-13)
Den 2001-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Revisor: HARTLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Stiftere: Jesper Nymark (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-03-13)
Den 2001-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)