Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 10, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-01 fjernes Kontaktoplysninger: wehner@swgroup.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-01 fjernes Navne: S&W GRUPPEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-03-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 fjernes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 fjernes Stiftere: Kim Allan Schøtt, John Wehner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-12 fjernes Direktion: Kim Allan Schøtt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesvej 10, 6100 Haderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Laurids Skaus Gade 26, 6100 Haderslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsadministration, køb af ejendomme, investering i værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 tilføjes Navne: S&W GRUPPEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-26 fjernes Navne: BYG AF 21. MARTS 2001 ApS (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2008-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidatorerne (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-27 tilføjes Vedtægter: 2008-05-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2001-04-18)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laurids Skaus Gade 26, 6100 Haderslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Laurids Skaus Gade 26, 6100 Haderslev (offentliggjort 2005-10-18)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-13 tilføjes Navne: BYG AF 21. MARTS 2001 ApS (offentliggjort 2006-10-18)
Den 2006-09-12 fjernes Navne: S & W BYG ApS (offentliggjort 2003-11-06)
Den 2006-09-13 fjernes Binavne: HADERSLEV RENOVERINGSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Laurids Skaus Gade 26, 6100 Haderslev (offentliggjort 2005-10-18)
Den 2005-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr Ottingade 10, 6100 Haderslev (offentliggjort 2001-03-13)
Den 2005-10-12 tilføjes Kontaktoplysninger: wehner@swgroup.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-29 tilføjes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-29 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-08 tilføjes Navne: S & W BYG ApS (offentliggjort 2003-11-06)
Den 2003-10-07 fjernes Navne: HADERSLEV RENOVERINGSSERVICE ApS (offentliggjort 2002-09-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-10 tilføjes Navne: HADERSLEV RENOVERINGSSERVICE ApS (offentliggjort 2002-09-02)
Den 2002-08-09 fjernes Navne: S & W ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2001-03-13)
Den 2002-04-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-30 fjernes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr Ottingade 10, 6100 Haderslev (offentliggjort 2001-03-13)
Den 2001-03-07 tilføjes Binavne: HADERSLEV RENOVERINGSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 tilføjes Direktion: Kim Allan Schøtt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2001-04-18)
Den 2001-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 tilføjes Navne: S & W ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2001-03-13)
Den 2001-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 tilføjes Revisor: Ejendommen Jomfrustien 27, Haderslev I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 tilføjes Stiftere: Kim Allan Schøtt, John Wehner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)