Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Vedtægter | Direktion | xbrl | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2006-06-19 sletter virksomheden Ejerskaber: ES Draagsdaab ApS. (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hevring Møllevej 23, 8950 Ørsted (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-12 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-08 fjernes Legale ejere: Svend Erik Baadsgaard (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-08 fjernes Navne: Draagsdaab ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-08 fjernes Reelle ejere: Svend Erik Baadsgaard (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-08 fjernes Stiftere: Svend Erik Baadsgaard (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-05-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-02-23 tilføjes Navne: Draagsdaab ApS (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-02-22 fjernes Navne: BAADSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-23 tilføjes Vedtægter: 2018-02-23 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-02-23 fjernes Direktion: Svend Erik Baadsgaard (direktion) (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-03-10 tilføjes Vedtægter: 2017-03-10 (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2013-03-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2013-03-20 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2012-02-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2012-02-17 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-27 fjernes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hevring Møllevej 23, 8950 Ørsted (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hevring Møllevej 23, 8950 Ørsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hevring Møllevej 23, 8950 Ørsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-12 tilføjes Direktion: Svend Erik Baadsgaard (direktion) (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2001-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje kapitalinteresser i andre virksomheder, herunder virksomheder i den grafiske branche, indenfor IT-området samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2001-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-09-30 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2001-02-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-12 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2001-02-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2001-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2001-02-12 tilføjes Legale ejere: Svend Erik Baadsgaard (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2001-02-12 tilføjes Navne: BAADSGAARD HOLDING ApS (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2001-02-12 tilføjes Reelle ejere: Svend Erik Baadsgaard (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2001-02-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2001-02-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2001-02-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2001-02-12 tilføjes Revisor: K P M G C JESPERSEN ÅRHUS I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-12 tilføjes Stiftere: Svend Erik Baadsgaard (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2001-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2001-02-12 tilføjes Vedtægter: 2001-02-12 (offentliggjort 2017-03-10)
Den 2001-02-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2001-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-18)