Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tåsingevej 5, 9500 Hobro (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Bibranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-28 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-03-08 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Legale ejere: Helle Buus de Vos (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Navne: HOBRO CARAVAN CENTER ApS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Stiftere: Helle Buus de Vos (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2017-06-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2015-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-11-04 fjernes Direktion: Jannes Nanne de Vos (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-11-04 fjernes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-01-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 fjernes Bibranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-07-01 tilføjes Revisor: Revice, statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-07-01 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET AF 1/7-2009, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-25 tilføjes Bibranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2009-05-25 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af sports- og campingudstyr (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2009-05-24 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-20 tilføjes Revisor: REVISIONSSELSKABET AF 1/7-2009, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-20 fjernes Revisor: O N REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-25 tilføjes Revisor: O N REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-25 fjernes Revisor: NORDLAND REVISION-NORDLAND REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2001-04-05)
Den 2007-11-27 tilføjes Revisor: NORDLAND REVISION-NORDLAND REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 fjernes Revisor: Hobro-Aalborg Landboforening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-03-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er mæglervirksomhed med campingvogne, salg af egne nye som brugte campingvogne, salg af campingudstyr, reparationsvirksomhed, finansiering, internetbutik og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2007-03-29 tilføjes Navne: HOBRO CARAVAN CENTER ApS (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2007-03-28 fjernes Navne: BIL-CAMP ApS (offentliggjort 2001-03-09)
Den 2007-03-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2007-03-29 tilføjes Vedtægter: 2007-03-29 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2007-03-08 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2007-03-08 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2007-03-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2007-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tåsingevej 5, 9500 Hobro (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tåsingevej 5, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-27 tilføjes Revisor: Hobro-Aalborg Landboforening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-15 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-04 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2001-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tåsingevej 5, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-28 tilføjes Direktion: Jannes Nanne de Vos (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2001-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2001-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-28 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2001-02-28 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2001-04-05)
Den 2001-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2001-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2001-02-28 tilføjes Legale ejere: Helle Buus de Vos (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2001-02-28 tilføjes Navne: BIL-CAMP ApS (offentliggjort 2001-03-09)
Den 2001-02-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2001-02-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2001-02-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2001-02-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-28 tilføjes Stiftere: Helle Buus de Vos (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2001-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-05)
Den 2001-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)