Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: UNDLØSE SKOVSERVICE ApS. (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2018-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Skamstrupvej 27, 4440 Mørkøv (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-12 fjernes Direktion: Merete Krejberg Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-01 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-12 fjernes Legale ejere: Merete Krejberg Jørgensen (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-12 fjernes Navne: KREJBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-12 fjernes Reelle ejere: Merete Krejberg Jørgensen (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-12 fjernes Stiftere: Merete Krejberg Jørgensen (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2018-01-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2017-11-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2016-11-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-11-29 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2012-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og eje kapitalandele i Undløse Skovservice ApS samt investere afkastet herfra. (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-08-01 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2012-08-01 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1. JULI 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2012-08-01 tilføjes Vedtægter: 2012-08-01 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skamstrupvej 27, 4440 Mørkøv (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skamstrupvej 27, 4440 Mørkøv (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skamstrupvej 27, 4440 Mørkøv (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-01 tilføjes Direktion: Merete Krejberg Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2001-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2001-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-01 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2001-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2001-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2001-02-01 tilføjes Legale ejere: Merete Krejberg Jørgensen (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2001-02-01 tilføjes Navne: KREJBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2001-02-01 tilføjes Reelle ejere: Merete Krejberg Jørgensen (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2001-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2001-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2001-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2001-02-01 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1. JULI 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Stiftere: Merete Krejberg Jørgensen (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2001-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-18)
Den 2001-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-18)