Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-01 fjernes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-06-19)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangsgade 41, 6870 Ølgod (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangsgade 41, 6870 Ølgod (offentliggjort 2001-05-07)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-06-19)
Den 2001-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, herunder ejendoms- investering, handel og service og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-01 tilføjes Vedtægter: 2001-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangsgade 41, 6870 Ølgod (offentliggjort 2001-05-07)
Den 2001-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 37, 6870 Ølgod (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-17 tilføjes Direktion: Tommy Elvin Vang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-17 fjernes Direktion: Jens Graven Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-17 tilføjes Navne: T. VANG ApS (offentliggjort 2001-05-07)
Den 2001-04-16 fjernes Navne: JGN NR. 160 ApS (offentliggjort 2001-03-05)
Den 2001-04-17 tilføjes Revisor: MR ADMINISTRATION 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-17 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 37, 6870 Ølgod (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-02 tilføjes Direktion: Jens Graven Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-03-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Legale ejere: Tommy Elvin Vang (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2001-03-02 tilføjes Navne: JGN NR. 160 ApS (offentliggjort 2001-03-05)
Den 2001-03-02 tilføjes Reelle ejere: Tommy Elvin Vang (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2001-03-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Stiftere: Nina Ross Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-03-05)
Den 2001-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)