Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Wichmann Brandt | 27.06.2001 | 15.03.2004 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lene Bjerggaard Rasmussen | 01.09.2002 | 15.03.2004 | bestyrelse |
Mogens Schrøder Bech | 06.08.2001 | 15.03.2004 | bestyrelse |
Thorning Bonne Larsen | 27.06.2001 | 15.03.2004 | bestyrelse |
Hans Panny Pedersen | 27.06.2001 | 15.03.2004 | bestyrelse |
Nete Herskind | 27.06.2001 | 15.03.2004 | bestyrelse |
Henrik Munch Jensen | 27.06.2001 | 15.03.2004 | bestyrelse |
Morten Knudsen | 27.06.2001 | 15.03.2004 | bestyrelse |
Tonny Dalhøj Paulsen | 27.06.2001 | 15.03.2004 | formand |
Michael Wengel-Nielsen | 27.06.2001 | 15.03.2004 | næstformand |
Niels Remmer | 27.06.2001 | 01.09.2002 | bestyrelse |