Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Direktion | Binavne | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2005-10-10 sletter virksomheden Ejerskaber: MEJLGADE 27-29 I/S. (offentliggjort 2005-11-01)
Den 2023-11-30 tilføjes Legale ejere: WWW.NETINVEST ApS (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-11-30 fjernes Legale ejere: EXTENZOR ApS (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: National Revision a/s (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-04 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-25 tilføjes Revisor: National Revision a/s (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2018-10-25 fjernes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Torv 6, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2017-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torv 7, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2016-05-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2005-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, investerings-, projektudviklings-, finansierings-, formidlings- og konsulentvirksomhed, blandt andet inden for fast ejendom og IT-virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Navne: BYGGESELSKABET EXTENZOR INVEST ApS (offentliggjort 2005-12-30)
Den 2005-12-29 fjernes Navne: EXTENZOR INVEST ApS (offentliggjort 2004-11-04)
Den 2005-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-30 tilføjes Vedtægter: 2005-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-03 tilføjes Direktion: Ole Bjørvig Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-03 fjernes Direktion: Alex Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-03 tilføjes Navne: EXTENZOR INVEST ApS (offentliggjort 2004-11-04)
Den 2004-11-02 fjernes Navne: PAY LINK SYSTEMS ApS (offentliggjort 2001-03-13)
Den 2004-11-03 fjernes Binavne: PVT ApS, PAY VIA TEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-28 tilføjes Reelle ejere: Ole Bjørvig Pedersen, Marianne Vindum Kolenda (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2001-05-18)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 7, 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-04-25)
Den 2002-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 27-29, 8000 Århus C (offentliggjort 2001-07-25)
Den 2002-08-05 tilføjes Direktion: Alex Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-08-05 fjernes Direktion: Steen Rye Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-08-05 tilføjes Revisor: FJAS 2018 ApS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2002-08-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-05 fjernes Bestyrelse: Jan Snogdal (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-27 tilføjes Legale ejere: EXTENZOR ApS (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mejlgade 27-29, 8000 Århus C (offentliggjort 2001-07-25)
Den 2001-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2001-05-18)
Den 2001-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 4, 2., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-31 tilføjes Bestyrelse: Jan Snogdal (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-31 tilføjes Binavne: PVT ApS, PAY VIA TEL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 tilføjes Direktion: Steen Rye Jeppesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 tilføjes Navne: PAY LINK SYSTEMS ApS (offentliggjort 2001-03-13)
Den 2001-01-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-01-31 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 tilføjes Stiftere: MOBILETHINK A/S, HOLDINGSELSKABET AF 2. NOVEMBER 1998 ApS, EXTENZOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-03-13)
Den 2001-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)