Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Kapitalvaluta | Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 tilføjes Vedtægter: 2024-05-14 (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2000-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKRÆDDERGÅRDEN A/S. (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2015-01-30 sletter virksomheden Ejerskaber: AGRO INVEST A/S. (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-07-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AGRO INVEST A/S. (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-25 tilføjes Legale ejere: Christina Østlund, Laura Slatanach, Christoffer Erting Østlund Hensberg, Anne Birgitte Østlund, Marie Thing Østlund Andersen, Anja Fuglevig Hensberg, Hans Henrik Hensberg, Herluf Hensberg, Vibeke Laila Hensberg (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-01-24 fjernes Legale ejere: Vibeke Laila Hensberg (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-01-25 tilføjes Reelle ejere: Vibeke Laila Hensberg (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-01-24 fjernes Reelle ejere: Vibeke Laila Hensberg (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-01-24 tilføjes Vedtægter: 2024-01-24 (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2023-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 tilføjes Reelle ejere: Vibeke Laila Hensberg (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2017-11-20 tilføjes Vedtægter: 2017-11-20 (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2017-10-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-12-31 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-07-01 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2016-09-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergårdsvej 4, 7870 Roslev (offentliggjort 2013-10-30)
Den 2013-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Blidstrupvej 3, 7990 Øster Assels (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-30 tilføjes Kontaktoplysninger: helisby@gmail.com (offentliggjort 2013-10-30)
Den 2013-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og forvalte anparterne i et eller flere datterselskaber, investering i værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-03 tilføjes Vedtægter: 2013-09-03 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2013-09-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-19 fjernes Revisor: Benny Kirkegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-16 tilføjes Revisor: Benny Kirkegaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-23 fjernes Revisor: Ejvind Marius Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-20 tilføjes Revisor: Ejvind Marius Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-20 fjernes Revisor: Morsø Landbrugscenter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 135.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blidstrupvej 3, 7990 Øster Assels (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-30 tilføjes Direktion: Vibeke Laila Hensberg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-30 tilføjes Legale ejere: Vibeke Laila Hensberg (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2000-12-30 tilføjes Navne: HENSBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2001-02-28)
Den 2000-12-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2000-12-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2000-12-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2000-12-30 tilføjes Revisor: Morsø Landbrugscenter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-30 tilføjes Stiftere: Vibeke Laila Hensberg, Tommy Rudolf Hensberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-02-28)
Den 2000-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)