Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-22 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Opstrup (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@danature.dk (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2001-09-06)
Den 2007-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldbækvej 4, 8220 Brabrand (offentliggjort 2007-03-14)
Den 2007-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Oktobervej 59, 8210 Århus V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-04 tilføjes Legale ejere: LIRAMA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-10)
Den 2002-11-04 tilføjes Reelle ejere: Carl Bjarne Mikkelsen (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2001-08-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2001-09-06)
Den 2001-08-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2001-03-05)
Den 2001-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oktobervej 59, 8210 Århus V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-22 tilføjes Bestyrelse: Carl Bjarne Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-22 tilføjes Direktion: Carl Bjarne Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med forarbejdning af og handel med fødevarer og at investere i kapitalandele i andre selskaber indenfor samme område samt at drive andre aktiviteter, herunder konsulentvirksomhed, som efter bestyrelsens beslutning står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2001-03-05)
Den 2001-02-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-22 tilføjes Navne: DANATURE FOODS ApS (offentliggjort 2001-04-01)
Den 2001-02-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-02-22 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-22 tilføjes Stiftere: Carl Bjarne Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-22 tilføjes Vedtægter: 2001-02-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-04-01)
Den 2001-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)