Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Navne | Vedtægter | Binavne | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2016-05-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sequoia Global Alliance ApS. (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2022-12-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-12-30 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Smedebakken 24, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Stræde 35, 1. th., 1453 København K (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er passiv formuepleje. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-17 tilføjes Navne: LLAB ApS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-16 fjernes Navne: GIANT BIRCH ApS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-03-17 tilføjes Vedtægter: 2021-03-17 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-19 tilføjes Navne: GIANT BIRCH ApS (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2016-09-18 fjernes Navne: SCREENWRITERS ApS (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-09-19 tilføjes Vedtægter: 2016-09-19 (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2016-05-23 tilføjes Vedtægter: 2016-05-23 (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2016-05-22 fjernes Binavne: Sequoia Global Alliance Aps (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-03-02 tilføjes Binavne: Sequoia Global Alliance Aps (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2016-03-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive impresario- og konsulentvirksomhed inden for musik- og filmproduktion. Producere musikudgivelser til videresalg. Samt udvikle og sælge internationale tv serie koncepter. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2016-03-01 tilføjes Vedtægter: 2016-03-01 (offentliggjort 2016-05-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Stræde 35, 1. th., 1453 København K (offentliggjort 2022-11-01)
Den 2012-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 4, 1., 1360 København K (offentliggjort 2008-10-07)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-11-11 tilføjes Kontaktoplysninger: lolita.bellstar@hotmail.com (offentliggjort 2008-11-11)
Den 2008-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 4, 1., 1360 København K (offentliggjort 2008-10-07)
Den 2008-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 4, 2., 1360 København K (offentliggjort 2008-10-02)
Den 2008-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborggade 4, 2., 1360 København K (offentliggjort 2008-10-02)
Den 2008-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 7, 2., 2400 København NV (offentliggjort 2007-02-14)
Den 2008-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive impresario- og konsulentvirksomhed inden for musik- og filmproduktion. (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2008-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Vedtægter: 2008-09-26 (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2008-09-26 fjernes Revisor: RIH-REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2001-05-02)
Den 2007-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 7, 2., 2400 København NV (offentliggjort 2007-02-14)
Den 2007-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 16, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-07-13)
Den 2005-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 16, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2005-07-13)
Den 2005-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Viktoriagade 8, st. tv., 1655 København V (offentliggjort 2004-11-05)
Den 2005-07-06 tilføjes Direktion: Lolita Lateefah Angellina Bellstar (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-07-06 fjernes Direktion: Jens Holden Dahl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-31 tilføjes Revisor: RIH-REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 fjernes Revisor: LLAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viktoriagade 8, st. tv., 1655 København V (offentliggjort 2004-11-05)
Den 2004-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Viktoriagade 8, st. tv., 1655 København V (offentliggjort 2004-09-28)
Den 2004-10-10 tilføjes Revisor: LLAB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-10 fjernes Revisor: Kim Lauge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viktoriagade 8, st. tv., 1655 København V (offentliggjort 2004-09-28)
Den 2004-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 7, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 7, st. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-20 tilføjes Direktion: Jens Holden Dahl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 tilføjes Hovedbranche: Undervisning i øvrigt (offentliggjort 2001-05-02)
Den 2001-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 tilføjes Legale ejere: Lolita Lateefah Angellina Bellstar (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2001-02-20 tilføjes Navne: SCREENWRITERS ApS (offentliggjort 2016-09-20)
Den 2001-02-20 tilføjes Reelle ejere: Lolita Lateefah Angellina Bellstar (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2001-02-20 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 tilføjes Revisor: Kim Lauge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 tilføjes Stiftere: JENS DAHL ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-02-27)
Den 2001-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)