Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Direktion | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Formål | Navne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Virksomhedsform | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tulstrupvej 106, 3230 Græsted (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydevang 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: NAGEL HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: PAMA ApS (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-12-31 fjernes Direktion: Palle Riisager Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-12-31 fjernes Reelle ejere: Palle Riisager Christensen (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 4, 3450 Allerød (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2020-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lerhøj 17, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2020-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-05-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-05-11 fjernes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lerhøj 17, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-05-26)
Den 2019-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gydevang 14, 3450 Allerød (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2019-07-10 tilføjes Direktion: Palle Riisager Christensen (direktør) (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2019-07-10 tilføjes Revisor: LPOG ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2019-07-10 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-10 tilføjes Vedtægter: 2019-07-10 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-08 tilføjes Legale ejere: PAMA ApS (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2019-07-08 fjernes Legale ejere: NAGEL HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-07-08 tilføjes Reelle ejere: Palle Riisager Christensen (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-31 fjernes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gydevang 14, 3450 Allerød (offentliggjort 2019-07-19)
Den 2016-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidsværmervej 143, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-06 tilføjes Legale ejere: NAGEL HOLDING 2008 ApS (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidsværmervej 143, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2014-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Granlyet 9, 3540 Lynge (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2012-04-24 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-13 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 fjernes Revisor: Claus Meldgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Granlyet 9, 3540 Lynge (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2010-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Tulstrupvej 106, 3230 Græsted (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2010-11-10 tilføjes Kontaktoplysninger: mhk@mkautomation.dk (offentliggjort 2010-12-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2006-04-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tulstrupvej 106, 3230 Græsted (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tulstrupvej 106, 3230 Græsted (offentliggjort 2002-02-14)
Den 2006-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre automationsopgaver i industrien og private hjem - herunder el-installationsarbejde og kunsulentvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed. Desuden driver selskabet investering ved køb og salg af værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-20 tilføjes Navne: MKAUTOMATION ApS (offentliggjort 2006-05-16)
Den 2006-03-19 fjernes Navne: MAKI HOLDING ApS (offentliggjort 2001-03-08)
Den 2006-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2006-03-20 tilføjes Vedtægter: 2006-03-20 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2006-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2006-04-26)
Den 2006-02-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tulstrupvej 106, 3230 Græsted (offentliggjort 2002-02-14)
Den 2002-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Bredegade 3, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-04 tilføjes Revisor: Claus Meldgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-04 fjernes Revisor: Henning Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-06 tilføjes Navne: MAKI HOLDING ApS (offentliggjort 2001-03-08)
Den 2001-03-05 fjernes Navne: KIELSTRUP HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-03-08)
Den 2001-03-05 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Bredegade 3, 3., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-21 tilføjes Binavne: MAKI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-21 tilføjes Direktion: Martin Heinz Kielstrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-21 tilføjes Navne: KIELSTRUP HOLDING ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-21 tilføjes Reelle ejere: Martin Heinz Kielstrup (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2001-02-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2001-02-21 tilføjes Revisor: Henning Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-21 tilføjes Stiftere: Martin Heinz Kielstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-21 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)