Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 14, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-07 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET VIBEVEJ 14, RINGSTED ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 fjernes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 fjernes Stiftere: Ugur Yildirim, Savas Ünal, Mustafa Muhcu, Ibrahim Altuntas, Gazi Ünsal, Erdogan Celik, Ahmet Demirboga (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-20 fjernes Bestyrelse: Mustafa Muhcu (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-20 fjernes Direktion: Ugur Yildirim (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-06 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-06 fjernes Revisor: Tornegård v/Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-04 fjernes Revisor: BIRKEBÆK REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe ejendommen Vibevej 14, Ringsted med henblik på udlejning til "Dansk Tyrkisk Kultur- og Aktivitetsforening". (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-14 tilføjes Vedtægter: 2001-03-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 14, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-19 tilføjes Bestyrelse: Mustafa Muhcu (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Direktion: Ugur Yildirim (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 140.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET VIBEVEJ 14, RINGSTED ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Revisor: BIRKEBÆK REVISION ApS, Tornegård v/Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Stiftere: Ugur Yildirim, Savas Ünal, Mustafa Muhcu, Ibrahim Altuntas, Gazi Ünsal, Erdogan Celik, Ahmet Demirboga (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)