Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Zlatko Matjacic | 05.01.2001 | 14.01.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thor Jespersen | 28.10.2016 | 14.01.2022 | formand |
Niels Jesper Jespersen Jensen | 13.05.2003 | 28.10.2016 | formand |
Mads Villi Delmar | 31.05.2002 | 13.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Zlatko Matjacic | 05.01.2001 | 14.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Sinkjær | 05.01.2001 | 14.01.2022 | bestyrelsesmedlem |