Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | Hovedbranche | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frodesgade 140, st. th., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsagervej 2, 6630 Rødding (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-10-09 tilføjes Kontaktoplysninger: pehr@horsbol.dk (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-14 tilføjes Bestyrelse: Mads Horsbøl Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-10-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2016-12-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-13 fjernes Bestyrelse: Janni Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2014-11-05 tilføjes Legale ejere: Pehr Horsbøl (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2014-11-04 fjernes Legale ejere: GASKÆR 2000 A/S (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2014-11-05 tilføjes Reelle ejere: Pehr Horsbøl (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2013-05-14 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-02 tilføjes Revisor: VIACOUNT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-02 fjernes Revisor: VIACOUNT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-02 tilføjes Bestyrelse: Janni Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-22 fjernes Bestyrelse: Janni Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-10-23 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-23 fjernes Revisor: H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-05-29)
Den 2007-06-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendoms- og investeringsvirksomhed samt anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 30.06.2005 A/S (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2007-06-13 fjernes Navne: GASKÆR 2000 A/S (offentliggjort 2007-05-07)
Den 2007-06-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-14 tilføjes Vedtægter: 2007-06-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-26 tilføjes Navne: GASKÆR 2000 A/S (offentliggjort 2007-05-07)
Den 2007-03-25 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 30.06.2005 A/S (offentliggjort 2005-07-29)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsagervej 2, 6630 Rødding (offentliggjort 2023-10-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-05-29)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsagervej 2, 6630 Rødding (offentliggjort 2006-04-12)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2005-11-15)
Den 2006-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsagervej 2, 6630 Rødding (offentliggjort 2006-04-12)
Den 2006-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 5, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-06 tilføjes Bestyrelse: Janni Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-06 fjernes Bestyrelse: Tage Sørensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2005-11-15)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 fjernes Bibranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2004-02-13)
Den 2005-06-30 fjernes Bibranche: Fremstilling af vindmøller og dele hertil (offentliggjort 2004-02-13)
Den 2005-06-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2004-02-13)
Den 2005-06-29 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 30.06.2005 A/S (offentliggjort 2005-07-29)
Den 2005-06-28 fjernes Navne: P. LINDBERG INDUSTRI A/S (offentliggjort 2002-01-04)
Den 2005-04-26 tilføjes Revisor: H. MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-26 fjernes Revisor: H. MARTINSEN. VEJEN - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Legale ejere: GASKÆR 2000 A/S (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-04 tilføjes Bestyrelse: Christian Bjørn Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-04 fjernes Bestyrelse: Janni Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (offentliggjort 2004-02-13)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af vindmøller og dele hertil (offentliggjort 2004-02-13)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt (offentliggjort 2004-02-13)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2001-07-05)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-27 tilføjes Navne: P. LINDBERG INDUSTRI A/S (offentliggjort 2002-01-04)
Den 2001-11-26 fjernes Navne: SIMAS A/S (offentliggjort 2001-03-19)
Den 2001-11-27 tilføjes Revisor: H. MARTINSEN. VEJEN - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-27 fjernes Revisor: DITLEVSEN & BROEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 5, 6630 Rødding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-09 tilføjes Bestyrelse: Janni Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-09 tilføjes Direktion: Pehr Horsbøl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 tilføjes Hovedbranche: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser (offentliggjort 2001-07-05)
Den 2001-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 tilføjes Navne: SIMAS A/S (offentliggjort 2001-03-19)
Den 2001-02-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 tilføjes Revisor: DITLEVSEN & BROEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2001-03-19)
Den 2001-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)