Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Stilov | 23.05.2001 | 19.12.2009 | direktion |
Jesper Lambæk Uttrup | 18.04.2001 | 22.01.2001 | direktion |
John Lauritsen | 18.04.2001 | 22.01.2001 | direktion |
Helle Freundlich Andersen | 22.01.2001 | 23.05.2001 | direktion |
Helle Freundlich Andersen | 22.01.2001 | 18.04.2001 | direktion |