Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Gerthasminde 41 a., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-08 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-08 fjernes Navne: PROJEKTSELSKABET AF 20. MAJ 2008 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-08 fjernes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-08 fjernes Stiftere: Finn Juul Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-23 fjernes Direktion: Finn Juul Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve formidlings- og konsulentvirksomhed ved køb og salg af fast ejendom samt køb, udvikling og videresalg af fast ejendom og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Navne: PROJEKTSELSKABET AF 20. MAJ 2008 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-19 fjernes Navne: FINN JUUL HANSEN PROJEKTUDVIKLING ApS (offentliggjort 2001-03-15)
Den 2008-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-20 tilføjes Vedtægter: 2008-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2001-07-16)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-10-28 tilføjes Revisor: Rath & Knudsen Statsautoriserede revisorer interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gerthasminde 41 a., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2001-07-16)
Den 2001-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Navne: FINN JUUL HANSEN PROJEKTUDVIKLING ApS (offentliggjort 2001-03-15)
Den 2001-01-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Direktion: Finn Juul Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Stiftere: Finn Juul Hansen (offentliggjort 2015-02-09)