Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Østergaard Larsen | 01.06.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Sylvest | 08.12.2020 | 01.06.2023 | direktør |
Hans Sylvest | 24.04.2020 | 24.11.2020 | direktør |
Jens Sylvest | 31.05.2001 | 24.04.2020 | direktør |
Steen Schierbeck | 15.02.2001 | 31.05.2001 | direktør |