Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Axel Nørskov Laursen | 12.03.2003 | 31.05.2010 | adm. dir |
Henrik Raben | 01.07.2002 | 12.03.2003 | direktion |
Søren Hansson | 09.01.2001 | 01.07.2002 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Rønne | 09.01.2001 | 31.05.2010 | bestyrelse |
Jens Nyeng Christiansen | 09.01.2001 | 31.05.2010 | bestyrelse |
Axel Nørskov Laursen | 09.01.2001 | 31.05.2010 | bestyrelse |
Lars Dithmer | 09.01.2001 | 31.05.2010 | bestyrelse |