Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Kontaktoplysninger | ||||
Ejerskaber | Tegningsregel | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Direktion | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højmosevej 2, 2400 København NV (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Højmosevej 2, 2400 København NV (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-28 tilføjes Kontaktoplysninger: bth@aci.dk (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2022-02-27 fjernes Kontaktoplysninger: bth@aggrit.dk (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2012-04-02 sletter virksomheden Ejerskaber: ACI A/S. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2013-11-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CPH WOOD ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2017-04-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ACI A/S. (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Bestyrelse: Oliver Sebastian Thygesen (formand) (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-22 tilføjes Vedtægter: 2018-02-22 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2018-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-14 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2012-09-14 fjernes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2012-09-14 tilføjes Vedtægter: 2012-09-14 (offentliggjort 2018-02-23)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2008-07-25)
Den 2008-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bth@aggrit.dk (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-01 tilføjes Revisor: STEEN SLOTHOLT, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2004-05-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højmosevej 2, 2400 København NV (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2003-07-01 tilføjes Bestyrelse: Bo Thygesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Bestyrelse: Jørgen Trygve Trygved (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Direktion: Bo Thygesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 fjernes Direktion: Jørgen Trygve Trygved (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivning, handel og investering inden for IT og telekommunikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2022-02-28)
Den 2003-07-01 tilføjes Legale ejere: Bo Thygesen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2003-07-01 tilføjes Navne: OLFRAS HOLDING ApS (offentliggjort 2004-01-16)
Den 2003-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2003-07-01 tilføjes Vedtægter: 2003-07-01 (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2003-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2002-10-16)
Den 2003-06-30 fjernes Navne: MASTERSEEK HOLDINGS ApS (offentliggjort 2001-05-22)
Den 2003-03-01 tilføjes Reelle ejere: Bo Thygesen (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2002-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Trygve Trygved (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 fjernes Bestyrelse: Benny Arne Michelsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 tilføjes Direktion: Jørgen Trygve Trygved (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-01 fjernes Direktion: Harald Asschenfeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Masnedøgade 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2002-10-16)
Den 2002-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 15, 1., 1620 København V (offentliggjort 2002-02-11)
Den 2002-10-03 fjernes Bestyrelse: Kim Vallø Winther Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 15, 1., 1620 København V (offentliggjort 2002-02-11)
Den 2002-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 41, 1260 København K (offentliggjort 2001-08-27)
Den 2001-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 41, 1260 København K (offentliggjort 2001-08-27)
Den 2001-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 12, 1401 København K (offentliggjort 2001-06-13)
Den 2001-08-07 tilføjes Bestyrelse: Kim Vallø Winther Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 fjernes Bestyrelse: Jørgen Trygve Trygved (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-02 fjernes Bestyrelse: Keld Berg Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 tilføjes Direktion: Harald Asschenfeldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-07 fjernes Direktion: Jesper Knud Lacoppidan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 12, 1401 København K (offentliggjort 2001-06-13)
Den 2001-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-15 tilføjes Bestyrelse: Keld Berg Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 tilføjes Direktion: Jesper Knud Lacoppidan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 tilføjes Navne: MASTERSEEK HOLDINGS ApS (offentliggjort 2001-05-22)
Den 2001-05-14 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2324 (offentliggjort 2001-02-15)
Den 2001-05-15 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Ankjær-Jensen I/S statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 2324 (offentliggjort 2001-02-15)
Den 2001-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-02-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-02-15)
Den 2001-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)