Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Interessenter | ||||
Navne | Virksomhedsform |
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kontrol af levnedsmidler (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Kontrol af levnedsmidler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkeltevej 22, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kontrol af levnedsmidler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Interessenter: Mette Ulla Nedergaard (offentliggjort 2001-02-13)
Den 2001-01-01 tilføjes Navne: Kost- og Ernæringsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)