Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Bjørvig Pedersen | 20.06.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alex Nørgaard | 11.02.2002 | 20.06.2006 | direktør |
Carl Trillingsgaard | 12.02.2001 | 11.02.2002 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Rye Jeppesen | 12.02.2001 | 11.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Carl Trillingsgaard | 12.02.2001 | 11.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Per Rønnow Kjær | 12.02.2001 | 11.06.2002 | formand |