Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2008-02-05 sletter virksomheden Ejerskaber: WA PADERBORN HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2015-12-17 sletter virksomheden Ejerskaber: SKOIMPORT ApS. (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2018-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosbæksvej 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-08 fjernes Direktion: Jørgen Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-31 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-08 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-08 fjernes Legale ejere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-08 fjernes Navne: JJT HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-08 fjernes Reelle ejere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-08 fjernes Stiftere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-17 tilføjes Legale ejere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2015-12-17 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2015-04-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2015-04-13 fjernes Revisor: MARQUARD Invest ApS (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosbæksvej 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2001-01-31 tilføjes Direktion: Jørgen Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2001-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2001-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2001-01-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-31 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2001-01-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2001-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2001-01-31 tilføjes Navne: JJT HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2001-01-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2001-01-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2001-01-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2001-01-31 tilføjes Revisor: MARQUARD Invest ApS (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2001-01-31 tilføjes Stiftere: Jørgen Jensen (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2001-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2001-01-31 tilføjes Vedtægter: 2001-01-31 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2001-01-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2001-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-01-25)