Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2002-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbjerg Hovedgade 92, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 fjernes Interessenter: STAUTRUP EJENDOMME ÅRHUS ApS, Pia Duzaine Jensen, Oliver Amandus Grydgaard Flintsø, Mikael Rodkjær, Lars Møller Petersen, Huset Venture Midtjylland, Børge Præstgård Bjerring (offentliggjort 2001-02-08)
Den 2002-03-31 fjernes Navne: D7 - Gruppen I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbjerg Hovedgade 92, 8355 Solbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Interessenter: STAUTRUP EJENDOMME ÅRHUS ApS, Pia Duzaine Jensen, Oliver Amandus Grydgaard Flintsø, Mikael Rodkjær, Lars Møller Petersen, Huset Venture Midtjylland, Børge Præstgård Bjerring (offentliggjort 2001-02-08)
Den 2000-09-01 tilføjes Navne: D7 - Gruppen I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)