Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Bo Nielsen | 11.07.2003 | 10.09.2010 | adm. dir |
Mikkel Filip Kristensen | 01.01.2003 | 11.07.2003 | direktion |
Claus Janholt | 05.04.2001 | 31.12.2002 | direktion |
Helle Freundlich Andersen | 22.01.2001 | 05.04.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Bo Nielsen | 24.09.2004 | 10.09.2010 | bestyrelse |
Kim Erik Biel-Nielsen | 24.09.2004 | 10.09.2010 | formand |
Bo Thygesen | 24.09.2004 | 10.09.2010 | næstformand |