Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Vedtægter | xbrl | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2017-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 3, 4230 Skælskør (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-30 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Navne: KOBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Stiftere: Palle Hansen (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-10-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2017-10-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2017-08-30 fjernes Direktion: Palle Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2016-09-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2016-09-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-09-19 tilføjes Vedtægter: 2016-09-19 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 fjernes Revisor: TIMEVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2015-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 3, 4230 Skælskør (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2015-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 9, 4230 Skælskør (offentliggjort 2015-02-03)
Den 2013-08-19 tilføjes Revisor: TIMEVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2013-08-19 fjernes Revisor: BOVS, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 9, 4230 Skælskør (offentliggjort 2015-02-03)
Den 2013-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedskøllevej 159, 4230 Skælskør (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedskøllevej 159, 4230 Skælskør (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedskøllevej 159, 4230 Skælskør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-05 tilføjes Revisor: BOVS, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-05 fjernes Revisor: Møebjerggård ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedskøllevej 159, 4230 Skælskør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-20 tilføjes Direktion: Palle Hansen (direktion) (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2000-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel, produktion samt investere i og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2000-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2000-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-11-30 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2000-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2000-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2000-12-20 tilføjes Navne: KOBÆK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2000-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2000-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2000-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2000-12-20 tilføjes Revisor: Møebjerggård ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-20 tilføjes Stiftere: Palle Hansen (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2000-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2017-08-30)
Den 2000-12-20 tilføjes Vedtægter: 2000-12-20 (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2000-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-01-09)
Den 2000-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-30)