Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2001-01-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KVONG A/S. (offentliggjort 2015-04-17)
Den 2022-04-29 tilføjes Revisor: DIN REVISOR ApS REGISTRERET REVISIONSSELSKAB (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-04-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-14 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-01-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-12-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2020-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgade 5, 6800 Varde (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Langgade 5, 6800 Varde (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgade 5, 6800 Varde (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2016-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Langgade 5, 6800 Varde (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2016-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-01-14)
Den 2013-12-06 fjernes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgade 5, 6800 Varde (offentliggjort 2016-06-22)
Den 2011-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Brinksvej 14, 6800 Varde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2011-11-28 fjernes Revisor: H. E. INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brinksvej 14, 6800 Varde (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brinksvej 14, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-01 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION VEST VARDE REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brinksvej 14, 6800 Varde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-19 tilføjes Direktion: Steen Kragh (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i danske aktie- og anpartsselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-19 tilføjes Legale ejere: Steen Kragh (offentliggjort 2015-04-16)
Den 2001-01-19 tilføjes Navne: S.K. INVEST ApS (offentliggjort 2001-02-02)
Den 2001-01-19 tilføjes Reelle ejere: Steen Kragh (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2001-01-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-01-19 tilføjes Revisor: H. E. INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-19 tilføjes Stiftere: Steen Kragh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-19 tilføjes Vedtægter: 2001-01-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-02-02)
Den 2001-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)