Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mai-Britt Wentzel Jensen | 02.04.2019 | direktør |
Karsten Wentzel Henning Jensen | 31.12.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Villy Henning Jensen | 26.01.2001 | 31.12.2015 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karsten Wentzel Henning Jensen | 31.12.2015 | 10.05.2016 | formand |