Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Høgsberg Nielsen | 01.09.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Christian Blæsbjerg | 25.04.2008 | 01.09.2019 | direktør |
Niels Arne Markussen | 09.01.2001 | 25.04.2008 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Høgsberg Nielsen | 12.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Sandro Pitigliani | 12.10.2021 | formand |
Alessio Albini | 23.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kjeld Bjarne Skov | 12.10.2021 | 12.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Bjarne Skov | 08.10.2021 | 11.10.2021 | formand |
John Christian Blæsbjerg | 01.09.2019 | 08.10.2021 | formand |
Sandro Pitigliani | 23.02.2016 | 11.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
John Christian Blæsbjerg | 20.11.2007 | 31.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Bjarne Skov | 09.01.2001 | 07.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Niels Arne Markussen | 09.01.2001 | 30.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Robert Trier Andersen | 09.01.2001 | 20.11.2007 | bestyrelsesmedlem |