Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 20, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 20, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 20, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 61, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2020-10-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 61, 7430 Ikast (offentliggjort 2021-10-25)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 61, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-10-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: post@lejher.dk (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2016-10-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-27 tilføjes Legale ejere: B.V.UDLEJNING HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2014-05-27 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Søndergaard Vestertoft (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2011-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af ejendomme og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-09 tilføjes Vedtægter: 2011-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-11 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-04-24)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 61, 7430 Ikast (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 61, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2002-04-24)
Den 2001-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Norgesgade 61, 7430 Ikast (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-29 tilføjes Direktion: Bjarne Søndergaard Vestertoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2002-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2001-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Navne: B.V. UDLEJ ApS (offentliggjort 2001-02-02)
Den 2001-01-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2001-01-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Stiftere: PRO SERVICE, IKAST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2001-02-02)
Den 2001-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)